Fachbereichsrat (FBR)
Dekan:
Prof. Dr. Eric Achermann
Prodekan und Prodekaninnen:
Prof. Dr. Klaus Stierstorfer
Prof. Dr. Syrinx von Hees
Prof. Dr. Silvia ReuvekampStudiendekan:
Prof. Dr. Tobias Leuker
Amtszeit der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung: 01.10.2022 - 30.09.2024
Amtszeit der Studierenden: 01.10.2023 - 30.09.2024Koordination: Editha Chitruszko, chitruszko@uni-muenster.de
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
Wahlkreis
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
1 Prof. Dr. Christine Dimroth
Prof. Dr. Kai SinaProf. Dr. Moritz Baßler
Prof. Dr. Antje Dammel2 Prof. Dr. Silvia Schultermandl
Prof. Dr. Frauke MatzProf. Dr. Corinna Norrick-Rühl 3 Prof. Dr. Corinna Koch-Laplanche
Prof. Dr. Karin WesterwelleProf. Dr. Christina Ossenkop
Prof. Dr. Georgia Veldre-Gerner4 Prof. Dr. Irina Wutsdorff
Prof. Dr. Florian Janoscha KreppnerProf. Dr. Regina Grundmann
Prof. Dr. Gunther De VogelaerAkademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Dr. Katharina Lammers (Germanistisches Institut)
Felipe Espinoza Garrido (Englisches Seminar)
Dr. Karl Philipp Kamps (Germanistisches Institut)Rita Elizabeth Maricocchi (Englisches Seminar)
Alexander Brosch (Institut für Sinologie und Ostasienkunde)Studierende
Wahlkreis
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
1 Lucy Nolte Christian Flinspach 2 Tom Mörsfelder Elena Volfson
Nazli Özcelik3 N.N. N.N. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Sigrid Siekmann (Germanistisches Institut) Vildan Yaşar (Institut für Arabistik und Islamwissenschaft) Forschungsbeirat
Besetzung: 6:3:2:1Amtszeit der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung: 01.10.2022 - 30.09.2024
Amtszeit der Studierenden: 01.10.2023 - 30.09.2024Vorsitzende: Prof. Dr. Kristin Kleber (Institut für Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie)
Stellvertretende Vorsitzende: Prof. Dr. Christine Dimroth (Germanistisches Institut)
Koordination: Anna Wassum, anna.wassum@uni-muenster.de
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Prof. Dr. Christine Dimroth (Germanistisches Institut) Prof. Dr. Gunther De Vogelaer (Institut für Niederländische Philologie) Prof. Dr. Kristin Kleber (Institut für Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie) Prof. Dr. Corinna Norrick-Rühl (Englisches Seminar) Prof. Dr. Katrin Kogman-Appel (Institut für Jüdische Studien) Prof. Dr. Syrinx von Hees (Institut für Arabistik und Islamwissenschaft) Prof. Dr. Mark Stein (Englisches Seminar) Prof. Dr. Cerstin Bauer-Funke (Romanisches Seminar) Prof. Dr. Christian von Tschilschke (Romanisches Seminar) Prof. Dr. Corinna Koch-Laplanche (Romanisches Seminar) Prof. Dr. Georgia Veldre-Gerner (Romanisches Seminar) N.N. Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Dr. Laura Reimer (Germanistisches Institut) Svenja Haberland (Romanisches Seminar) Dr. Marlena Tronicke (Englisches Seminar) Dr. Virginie Pektaş (Romanisches Seminar) Dr. Katharina Grabbe (Germanistisches Institut) Anne Renzel (Institut für Niederländische
Philologie)Studierende
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Christian Flinspach N.N. Kareshan Mayurathan N.N. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
Ordentliches Mitglied
Stellvertretendes Mitglied
Dr. Monique Nagel-Angermann (Dekanat) Anne Sapich (Institut für Sinologie und Ostasienkunde) Gleichstellungskommission
Besetzung: 2:2:2:2Amtszeit der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung: 01.04.2024 - 31.03.2026
Amtszeit Studierende: 01.04.2024 - 31.03.2025Vorsitzende: Dr. Nadine Willamowski
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Sebastian Bernhardt
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Prof. Dr. Corinna Koch-Laplanche (Romanisches Seminar) Prof. Dr. Christine Dimroth (Germanistisches Institut) Prof. Dr. Sebastian Bernhardt (Germanistisches Institut) N.N. Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Dr. Susanne Spreckelmeier (Germanistisches Institut) Dr. Katharina Lammers (Germanistisches Institut) Felipe Espinoza-Garrido (Englisches Seminar) Svenja Haberland (Romanisches Seminar) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Anke Jarling (Germanistisches Institut) Anna Wassum (Dekanat) Dr. Nadine Willamowski (Germanistisches Institut) Sigrid Siekmann (Germanistisches Institut) Studierende
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Maximilian Werner von Mulert (Fachschaft Germanistik) Lara Hinz (Fachschaft GHR) Benjamin McManus (Fachschaft GHR) Constanze Donath (Fachschaft Germanistik)
Mitglieder mit beratender Stimme:
Gleichstellungsbeauftragte: Dr. Janika Bischof, Englisches SeminarStellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten: Dr. Monique Nagel-Angermann, Dekanat
Prüfungsausschuss (Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte)
Besetzung: 3:1:1Amtszeit der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 01.10.2022 - 30.09.2024
Amtszeit der Studierenden: 01.10.2023 - 30.09.2024Vorsitzender: Prof. Dr. Tobias Leuker (Romanisches Seminar)
Stellvertretende Vorsitzende: N. N.
Koordination: Dr. Monique Nagel-Angermann, nagelm@uni-muenster.de
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretendes Mitglied
Prof. Dr. Cerstin Bauer-Funke (Romanisches Seminar) Prof. Dr. Kristin Kleber (Institut für Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie) Prof. Dr. Tobias Leuker (Romanisches Seminar) Prof. Dr. Christina Ossenkop (Romanisches Seminar) Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ordentliches Mitglied
Stellvertretende Mitglieder
Dr. Anna Rapp (Englisches Seminar) PD Dr. Stephan Brössel (Germanistisches Institut)
Dr. Mirjam Springer (Germanistisches Institut)Studierende
Ordentliches Mitglied
Stellvertretendes Mitglied
Sophia Post (Fachschaft Sinologie) Anna Emilia Mester (Fachschaft Sinologie) Studienbeirat
Besetzung: Studiendekan plus 4:3:8Amtszeit der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 01.10.2023 - 30.09.2025
Amtszeit der Studierenden: 01.10.2023 - 30.09.2024Vorsitz (Studiendekan): Prof. Dr. Tobias Leuker (Romanisches Seminar)
Stellvertretender Vorsitz: Lena Rohde
Koordination: Dr. Monique Nagel-Angermann, nagelm@uni-muenster.de
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Prof. Dr. Ulrike Gut (Englisches Seminar) Jun.-Prof. Dr. Jan-Martin Geiger (Forschungsstelle Innovation und Transfer digitaler Lehre Prof. Dr. Florian Janoscha Kreppner (Institut für Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie) Prof. Dr. Frauke Matz (Englisches Seminar) Prof. Dr. Christina Ossenkop (Romanisches Seminar) Prof. Dr. Silvia Reuvekamp (Germanistisches Institut) Prof. Dr. Roland Scheel (Institut für Skandinavistik) N.N. Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Dr. Heike Bismark (Germanistisches Institut) Birge Hilsmann (Institut für Skandinavistik) Jonas Brune (Romanisches Seminar) Dr. Jürgen Gunia (Germanistisches Institut) Dr. Monika Springberg (Institut für Arabistik und Islamwissenschaft) Laura Schmitz-Justen (Englisches Seminar) Studierende
Ordentliche Mitglieder
Stellvertretende Mitglieder
Lena Rohde (Fachschaft Germanistik) Hanna Luca (Fachschaft Germanistik) Moritz Flottmann (Fachschaft Germanistik) Maximilian von Mulert (Fachschaft Germanistik) Mika Lieth (Fachschaft Anglistik) Isabell Tschierske (Fachschaft Germanistik) Kareshan Mayurathan (Fachschaft Anglistik) Markus Bieniek (Fachschaft Germanistik) Nana Adjoa Serwah Boadum (Fachschaft Anglistik) Ann-Kathrin Koppenhöfer (Fachschaft Germanistik) Ricardo Kieper (Fachschaft Sinologie) Christian Flinspach (Fachschaft Germanistik) Anna Emilia Mester (Fachschaft Sinologie) Florian Ekamp (Fachschaft Germanistik) Julian Thamm (Fachschaft Sinologie) N.N. PROMOS-Ausschuss des Studienbeirats:
Vorsitzender:
Prof. Dr. Tobias Leuker (Romanisches Seminar)
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer:
Ordentliches Mitglied: Prof. Dr. Christina Ossenkop (Romanisches Seminar)
Stellvertreterin: Prof. Dr. Roland Scheel (Institut für Skandinavistik)Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Ordentliches Mitglied: Dr. Heike Bismark (Germanistisches Institut)
Stellvertreter: Jonas Brune (Romanisches Seminar)Studierende:
Ordentliche Mitglieder: Isabell Tschierske (Fachschaft Germanistik) und Ricardo Kieper (Fachschaft Sinologie)
Stellvertretende Mitglieder: Anna Emilia Mester (Fachschaft Sinologie) und Kareshan Mayurathan (Fachschaft Anglistik)PROMOS-Beauftragte des Fachbereichs:
Dr. Monique Nagel-Angermann